Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEFE SUP. DE SERVICIO | CABEZAS | KELLER | MARCELA LUZ | 2 | INGENIERO(A) COMERCIAL | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | DIRECCION NACIONAL | (3) | Pesos | $ 6.568.275 | No | 11/04/2016 | 11/04/2019 | |
DIRECTIVO | GUTIERREZ | ARAQUE | MARIA JOSE | 4 | ABOGADO(A) | FISCAL (TYP) | DIRECCION NACIONAL | (3) | Pesos | $ 4.564.482 | No | 23/05/2016 | 31/12/2017 | FISCAL TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | RAMIREZ | PEREZ | LUIS ALBERTO | 4 | INGENIERO(A) COMERCIAL | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECCION NACIONAL | (3) | Pesos | $ 4.611.729 | No | 01/03/2017 | 01/03/2020 | |
DIRECTIVO | ROMAN | ALZERRECA | BEATRIZ | 4 | INGENIERO(A) EN GESTION TURISTICA | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO | DIRECCION NACIONAL | (2)(3) | Pesos | $ 4.835.768 | No | 01/01/2015 | 01/01/2019 | |
DIRECTIVO | SEPULVEDA | FAUNDEZ | RAUL ERNESTO | 4 | ABOGADO(A) | SUBDIRECTOR DE MARKETING (TYP) | DIRECCION NACIONAL | (2)(3) | Pesos | $ 4.641.007 | No | 18/04/2016 | 22/08/2017 | SUBDIRECTOR DE MARKETING TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | ALARCON | MENDOZA | CRISTIAN FRANCISCO | 5 | INGENIERO(A) COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (6)(3) | Pesos | $ 5.047.092 | No | 11/07/2016 | 11/07/2017 | DIRECTOR REGIONAL TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | ARAYA | GUARDA | LORENA DEL CARMEN | 5 | INGENIERO(A) COMERCIAL | DIRECTORA REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | (6)(3) | Pesos | $ 5.024.129 | No | 10/03/2015 | 31/08/2018 | |
DIRECTIVO | BURGOS | VASQUEZ | PEDRO JAVIER | 5 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | DIRECTOR REGIONAL DE LOS RIOS | LOS RIOS | (2)(6)(3) | Pesos | $ 4.176.748 | No | 28/04/2014 | 01/01/2018 | |
DIRECTIVO | DIAZ | CAMPOS | MANUEL OCTAVIO | 5 | PROFESOR/A EDUCACION GENERAL BASICA | DIRECTOR REGIONAL DE OHIGGINS | O'HIGGINS | (1) | Pesos | $ 801.471 | No | 23/03/2015 | 15/02/2017 | SOLO PAGO MODERNIDAD ENERO 2017 |
DIRECTIVO | DIAZ | PEREZ | DANIEL ELIAS | 5 | ADMINISTRADOR TURISTICO | DIRECTOR REGIONAL DE ATACAMA | ATACAMA | (2)(6)(3) | Pesos | $ 4.192.576 | No | 01/04/2009 | 02/11/2019 | |
DIRECTIVO | DUARTE | PARDO | LUIS ALBERTO | 5 | PERIODISTA | DIRECTOR REGIONAL DE COQUIMBO | COQUIMBO | (2)(6)(3) | Pesos | $ 4.204.445 | No | 28/04/2014 | 01/12/2017 | |
DIRECTIVO | FERNANDEZ | TELLO | GONZALO ALBERTO | 5 | SOCIOLOGO(A) | DIRECTOR REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | (6)(3) | Pesos | $ 4.770.386 | No | 01/05/2015 | 01/04/2019 | |
DIRECTIVO | GOMEZ | SANCHEZ | EDUARDO ANTONIO | 5 | BIOLOGO MARINO | DIRECTOR REGIONAL DE LOS LAGOS | LOS LAGOS | (6)(3) | Pesos | $ 4.047.008 | No | 11/07/2016 | 11/07/2017 | DIRECTOR REGIONAL TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | NUÑEZ | MUÑOZ | PAOLA MACARENA | 5 | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (2)(6)(3) | Pesos | $ 4.226.193 | No | 01/12/2005 | 15/12/2018 | |
DIRECTIVO | QUINTANA | VALDEBENITO | RICHARD MAURICIO | 5 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA | ARAUCANIA | (2)(6)(3) | Pesos | $ 4.176.748 | No | 25/04/2014 | 15/01/2018 | |
DIRECTIVO | QUINTEROS | MUÑOZ | CAROLINA | 5 | ABOGADO(A) | DIRECTORA REGIONAL DE TARAPACA | TARAPACA | (2)(6)(3) | Pesos | $ 4.669.257 | No | 28/04/2014 | 01/04/2018 | |
DIRECTIVO | REYES | BRAVO | CAROLINA PAZ | 5 | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL DEL MAULE | MAULE | (2)(3) | Pesos | $ 3.935.446 | No | 25/04/2014 | 08/01/2018 | |
DIRECTIVO | SANGUINETTI | TACHIBANA | KATRINA | 5 | PROFESOR/A DE MUSICA | DIRECTORA REGIONAL DE VALPARAISO | VALPARAISO | (3) | Pesos | $ 4.105.032 | No | 28/04/2014 | 01/11/2018 | |
DIRECTIVO | VASQUEZ | ITURRA | FELIPE ANDRES | 5 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | DIRECTOR REGIONAL METROPOLITANA | METROPOLITANA | (3) | Pesos | $ 3.919.842 | No | 01/07/2012 | 01/01/2018 | |
DIRECTIVO | YAÑEZ | SALAZAR | CLAUDIO ENRIQUE | 5 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | DIRECTOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | (6)(3) | Pesos | $ 4.445.824 | No | 01/05/2014 | 01/07/2018 | |
PROFESIONAL | CARPANETTI | LANYON | ALDO AQUILES | 5 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO | COQUIMBO | (2)(6) | Pesos | $ 3.080.741 | No | 20/09/1982 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | PICARTE | RIFFO | OLGA | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (2)(6) | Pesos | $ 3.205.953 | No | 18/08/1980 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | ARENAS | COLOMA | JULIO HERNAN | 6 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE O�HIGGINS | O'HIGGINS | (2) | Pesos | $ 2.929.031 | No | 06/01/1979 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | CUEVAS | RAMIREZ | JULIO GUSTAVO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | (2)(6) | Pesos | $ 3.271.643 | No | 18/08/1980 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | MORALES | FERRARO | ANA MARIA | 6 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | ANALISTA SUBUNIDAD DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y CONTROL | DIRECCION NACIONAL | (2) | Pesos | $ 2.866.294 | No | 01/06/1986 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | PEREZ | VILLALOBOS | LUIS HUGO | 6 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | Pesos | $ 3.679.383 | No | 01/11/1987 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | NAVARRO | OYARZUN | PAMELA IVONNE | 7 | INGENIERO(A) COMERCIAL | ENCARGADA OFICINA LOCAL DE LOS ÁNGELES | BIO BIO | (2)(6) | Pesos | $ 2.684.130 | No | 01/01/1998 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | CASTILLO | FAUNDEZ | MARIO ROBERTO | 9 | PLANIFICADOR(A) SOCIAL | ENCARGADO SUBUNIDAD DE PERSONAL | DIRECCION NACIONAL | (2) | Pesos | $ 2.246.767 | No | 01/01/1989 | 00-00-0000 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE ALEJANDRA VARGAS BUSTOS |
PROFESIONAL | LARA | VALENZUELA | PATRICIA | 9 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | ENCARGADO/A ADMINISTRATIVO DR DE BIOBIO | BIO BIO | (2)(6) | Pesos | $ 2.338.325 | No | 01/09/1998 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | OPAZO | COFRE | ALBERTO EDGARDO | 9 | DISEÑADOR(A) GRAFICO(A) PUBLICITARIO(A) | ANALISTA UNIDAD CANALES DIGITALES | DIRECCION NACIONAL | (2) | Pesos | $ 2.246.767 | No | 01/04/1981 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | VARAS | CORTÉS | CAMILA MONSERRAT | 10 | ADMINISTRADOR TURISTICO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | (6) | Pesos | $ 2.239.549 | No | 26/03/2015 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE MARIO CASTILLO FAUNDEZ |
PROFESIONAL | MELO | MELO | RICARDO MAURICIO | 11 | INGENIERO EJEC. ADMNISTRACION TURISTICA | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE | MAULE | (1) | Pesos | $ 1.803.888 | No | 08/04/2013 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JORGE NANJARI |
PROFESIONAL | BAS | RAMIREZ | BERNARDITA MARÍA | 12 | LICENCIADA EN LETRAS | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL METROPOLITANA | METROPOLITANA | (2) | Pesos | $ 1.669.879 | No | 01/03/2012 | 31/03/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE PATRICIO YAÑEZ STRANGE |
PROFESIONAL | CORNEJOS | ZAPATA | RHODIA BEATRIZ | 12 | INGENIERO(A) EN GESTION TURISTICA | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR ATACAMA | ATACAMA | (2)(6) | Pesos | $ 1.775.987 | No | 14/07/2014 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE TERESA HERNANDEZ CATALAN |
PROFESIONAL | ANDRADE | BUSTAMANTE | MARIA PAZ | 13 | RELACIONADOR PUBLICO MENCION MARKETING | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | Pesos | $ 2.081.392 | No | 01/03/2013 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE RAFAEL JORGE FRANK MOLINA |
PROFESIONAL | PAJARITO | CARMONA | GRISEL SANDRA | 13 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | ENCARGADO/A ADMINISTRATIVO DR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | (6) | Pesos | $ 1.928.746 | No | 01/12/2015 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JOSE MANCILLA CONTRERAS |
PROFESIONAL | MONTENEGRO | GALLARDO | MILENE ANDREA | 14 | PUBLICISTA | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | (6) | Pesos | $ 1.781.647 | No | 01/08/2014 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JORGE ESPINOZA BUSTOS |
PROFESIONAL | MUÑOZ | AMAYA | MARIA ELIANA | 14 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA | ARAUCANIA | (2)(6) | Pesos | $ 1.577.736 | No | 09/08/1976 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | ROMAN | TAPIA | CAROLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | (2) | Pesos | $ 1.485.416 | No | 03/01/1990 | 00-00-0000 | |
PROFESIONAL | RUBIO | PELLIZZARI | GINA BEATRIZ | 15 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR ARAUCANIA | ARAUCANIA | (2)(6) | Pesos | $ 1.434.917 | No | 12/06/1989 | 00-00-0000 | |
TÉCNICO | ABURTO | SÁEZ | CÉSAR ANTONIO | 10 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | ENCARGADO OFICINA LOCAL DE ARAUCO | BIO BIO | (2)(6) | Pesos | $ 1.113.253 | No | 21/07/2014 | 31/03/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE CARLOS RIVAS SAN MARTIN |
TÉCNICO | FIGUEROA | ESCOBAR | FABIOLA ALEJANDRA | 11 | TECNICO EN TURISMO Y HOTELERIA | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR AYSEN | AYSEN | (2)(6) | Pesos | $ 1.566.160 | No | 01/04/2012 | 31/03/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JAIME ENRIQUE REYES CORTES |
TÉCNICO | PILLANCARI | GAMIN | VALERIA VERONICA | 11 | INGENIERO(A) COMERCIAL | TÉCNICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (6) | Pesos | $ 2.408.052 | No | 01/02/2012 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE MAURICIO VILLALOBOS LAGOS |
ADMINISTRATIVO | ASCENCIO | AMPUERO | KATEREN MARISEL | 12 | TECNICO EN CONTABILIDAD | ASISTENTE CONTABLE SUBUNIDAD DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA | DIRECCION NACIONAL | (1) | Pesos | $ 1.632.333 | No | 01/07/2012 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE PATRICIA VARGAS SEPULVEDA |
ADMINISTRATIVO | GUZMAN | SAAVEDRA | FLAMINIO ANDRES | 12 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SUBUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DIRECCION NACIONAL | (1) | Pesos | $ 880.655 | Si | 01/01/2010 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JOSE REYES DONOSO |
ADMINISTRATIVO | BERRIOS | BERRIOS | MARILYN DEL CARMEN | 14 | TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA | ATACAMA | (2)(6) | Pesos | $ 901.321 | No | 19/11/2012 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JACQUELINE CARO LOPEZ |
ADMINISTRATIVO | JORQUERA | REYES | DENISSE LUCIA | 14 | SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | (2) | Pesos | $ 804.857 | No | 01/04/2005 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE LELIA LEONOR MANTEROLA CORTES |
ADMINISTRATIVO | MOREIRA | GUZMAN | SANDRA EDITH | 14 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | ASISTENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA | ARAUCANIA | (2)(6) | Pesos | $ 868.249 | No | 01/04/2008 | 12/06/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE PATRICIA URRUTIA OYARZUN |
ADMINISTRATIVO | PASTENE | DIAZ | YESSENIA NICOLE | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE O�HIGGINS | O'HIGGINS | (2) | Pesos | $ 804.857 | No | 01/01/2013 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE JOSEFINA MUÑOZ FLORES |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | PARRA | FABIOLA CRISTINA | 15 | PROFESOR EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (6) | Pesos | $ 1.301.050 | No | 01/01/2015 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE ELIZABETH DEL PILAR BAEZA OPAZO |
ADMINISTRATIVO | DINAMARCA | MIRANDA | CLAUDIA ANDREA | 16 | PERIODISTA | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR OHIGGINS | O'HIGGINS | (1) | Pesos | $ 1.144.881 | No | 01/07/2015 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE BRAULIO PINO |
ADMINISTRATIVO | VALLEJO | ALARCON | FRANCISCO JOSE | 16 | TECNICO ADM. EMPRESAS/MENCION FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE | MAULE | (2) | Pesos | $ 711.350 | No | 07/11/2014 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE TERESA ZEPEDA CISTERNAS |
ADMINISTRATIVO | AGUILAR | OLIVOS | PATRICIA ANDREA | 18 | SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) | ASISTENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | (6) | Pesos | $ 969.628 | No | 01/07/2015 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE GLADYS HAIDEE PADILLA AXT |
ADMINISTRATIVO | ECHEVERRIA | TORRES | CONSTANZA DE JESUS | 18 | PERIODISTA | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (6) | Pesos | $ 1.043.076 | No | 01/12/2014 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE MARIA MORGADO SALDIVIA |
ADMINISTRATIVO | ILLANES | MAÑIL | ELIZABETH DE LOURDES | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE SUBUNIDAD DE PERSONAL | DIRECCION NACIONAL | (2) | Pesos | $ 653.600 | No | 01/01/2010 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE CIRO OYARZO BARRIENTOS |
ADMINISTRATIVO | VIDAL | GUTIERREZ | WALTER ALEN | 18 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS | LOS RIOS | (6) | Pesos | $ 1.028.896 | No | 01/05/2015 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE BRENDA WILLIAMS LÓPEZ |
AUXILIAR | BARRIA | MUÑOZ | ABEL SEGUNDO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | Pesos | $ 1.030.965 | No | 01/03/2013 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE GERMAN LUIS DOREN SUZARTE |
AUXILIAR | ALMONACID | SOTO | GUILLERMINA DEL TRANSITO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | (2)(6) | Pesos | $ 888.145 | No | 01/07/2012 | 31/12/2017 | SUPLENCIA/CARGO RESERVADO DE MANUEL FLORES GONZALEZ |