Estamento | Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración bruta mensualizada | Horas extraordinarias | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) | Fecha de término (dd/mm/aaaa) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TÉCNICO | ABURTO | SÁEZ | CÉSAR ANTONIO | 10 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | ENCARGADO OFICINA LOCAL DE ARAUCO | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 1.113.253 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE CARLOS RIVAS SAN MARTIN. FUNCIONARIO DESDE EL 21-07-2014 |
DIRECTIVO | ALARCON | MENDOZA | CRISTIAN FRANCISCO | 5 | INGENIERO(A) COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL DE AYSEN (TYP) | AYSEN | (3)(6) | PESOS | 5.047.092 | No | 11/07/2016 | 30/04/2017 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | ALARCON | MENDOZA | CRISTIAN FRANCISCO | 5 | INGENIERO(A) COMERCIAL | DIRECTOR REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (3)(6) | PESOS | 5.047.092 | No | 01/05/2017 | 01/05/2020 | NOMBRAMIENTO TITULAR |
AUXILIAR | ALMONACID | SOTO | GUILLERMINA DEL TRANSITO | 20 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | (2)(6) | PESOS | 888.145 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE MANUEL FLORES GONZALEZ. FUNCIONARIA DESDE EL 01-07-2012 |
PROFESIONAL | ANDRADE | BUSTAMANTE | MARIA PAZ | 13 | RELACIONADOR PUBLICO MENCION MARKETING | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | PESOS | 2.087.346 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE RAFAEL JORGE FRANK MOLINA. FUNCIONARIA DESDE EL 01-03-2013 |
DIRECTIVO | ARAYA | GUARDA | LORENA DEL CARMEN | 5 | INGENIERO(A) COMERCIAL | DIRECTORA REGIONAL DE MAGALLANES Y LA ANTARTICA CHILENA | MAGALLANES | (2)(3)(6) | PESOS | 5.034.996 | No | 01/09/2015 | 01/09/2018 | NOMBRAMIENTO TYP A CONTAR DEL 10-03-2015. NOMBRAMIENTO TITULAR A CONTAR DEL 01-09-2015 |
PROFESIONAL | ARENAS | COLOMA | JULIO HERNAN | 6 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE O�HIGGINS | O'HIGGINS | -2 | PESOS | 2.929.031 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIO DESDE EL 06-01-1979. ENCASILLADO A CONTAR DEL 23-07-2011 |
ADMINISTRATIVO | ASCENCIO | AMPUERO | KATEREN MARISEL | 12 | TECNICO EN CONTABILIDAD | ASISTENTE CONTABLE SUBUNIDAD DE BIENESTAR Y CALIDAD DE VIDA | DIRECCION NACIONAL | -2 | PESOS | 1.638.764 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE PATRICIA VARGAS SEPULVEDA. FUNCIONARIA DESDE EL 01-07-2012 |
AUXILIAR | BARRIA | MUÑOZ | ABEL SEGUNDO | 19 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | AUXILIAR DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | PESOS | 1.030.965 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE GERMAN LUIS DOREN SUZARTE. FUNCIONARIO DESDE EL 01-03-2013 |
ADMINISTRATIVO | BERRIOS | BERRIOS | MARILYN DEL CARMEN | 14 | TECNICO JURIDICO | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA | ATACAMA | (2)(6) | PESOS | 901.321 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE JACQUELINE CARO LOPEZ. FUNCIONARIA DESDE EL 19-11-2012 |
DIRECTIVO | BURGOS | VASQUEZ | PEDRO JAVIER | 5 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | DIRECTOR REGIONAL DE LOS RIOS | LOS RIOS | (2)(3)(6) | PESOS | 4.176.748 | No | 01/01/2015 | 01/01/2018 | NOMBRAMIENYO TYP A CONTAR DEL 28-04-2014. NOMBRAMIENTO TITULAR A CONTAR DEL 01-01-2015 |
JEFE SUP. DE SERVICIO | CABEZAS | KELLER | MARCELA LUZ | 2 | INGENIERO(A) COMERCIAL/ MASTER OF ARTS IN ECONOMICS | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO (TYP) | DIRECCION NACIONAL | -3 | PESOS | 6.110.094 | No | 11/04/2016 | 08/02/2017 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
JEFE SUP. DE SERVICIO | CABEZAS | KELLER | MARCELA LUZ | 2 | INGENIERO(A) COMERCIAL/ MASTER OF ARTS IN ECONOMICS | JEFE SUPERIOR DE SERVICIO | DIRECCION NACIONAL | -3 | PESOS | 6.568.275 | No | 09/02/2017 | 09/02/2020 | NOMBRAMIENTO TITULAR |
PROFESIONAL | CARPANETTI | LANYON | ALDO AQUILES | 5 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE COQUIMBO | COQUIMBO | (2)(6) | PESOS | 3.080.741 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIO DESDE EL 20-09-1982. ENCASILLADO A CONTAR DEL 23-07-2011 |
PROFESIONAL | CASTILLO | FAUNDEZ | MARIO ROBERTO | 9 | PLANIFICADOR(A) SOCIAL | ENCARGADO SUBUNIDAD DE PERSONAL | DIRECCION NACIONAL | -2 | PESOS | 2.246.767 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | SUPLENCIA INTERNA/CARGO RESERVADO DE ALEJANDRA VARGAS BUSTOS. FUNCIONARIO DESDE EL 01-01-1989.CONSERVA PROPIEDAD DE PLANTA. |
PROFESIONAL | CORNEJOS | ZAPATA | RHODIA BEATRIZ | 12 | INGENIERO(A) EN GESTION TURISTICA | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR ATACAMA | ATACAMA | (2)(6) | PESOS | 1.775.987 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE TERESA HERNANDEZ CATALAN. FUNCIONARIA DESDE EL 14-07-2014 |
PROFESIONAL | CUEVAS | RAMIREZ | JULIO GUSTAVO | 6 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | (2)(6) | PESOS | 3.271.643 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIO DESDE EL 18-08-1980. ENCASILLADO A CONTAR DEL 23-07-2011 |
DIRECTIVO | DIAZ | PEREZ | DANIEL ELIAS | 5 | ADMINISTRADOR TURISTICO | DIRECTOR REGIONAL DE ATACAMA | ATACAMA | (2)(3)(6) | PESOS | 4.192.576 | No | 02/11/2016 | 02/11/2019 | FUNCIONARIO DESDE EL 01-04-2009. NOMBRAMIENTO TYP A CONTAR DEL 01-03-2013. PRIMER NOMBRAMIENTO TITULAR A CONTAR DEL 01-11-2013 AL 01-11-2016, RENOVADO POR 3 AÑOS A CONTAR DEL 02-11-2016 |
ADMINISTRATIVO | DINAMARCA | MIRANDA | CLAUDIA ANDREA | 16 | PERIODISTA | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR OHIGGINS | O'HIGGINS | -1 | PESOS | 1.144.881 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIAEXTERNA/CARGO RESERVADO DE BRAULIO PINO. FUNCIONARIA DESDE EL 01-07-2015 |
DIRECTIVO | DUARTE | PARDO | LUIS ALBERTO | 5 | PERIODISTA | DIRECTOR REGIONAL DE COQUIMBO | COQUIMBO | (2)(3)(6) | PESOS | 4.204.445 | No | 01/12/2014 | 01/12/2017 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL DESDE EL 28-04-2014 AL 30-11-2014. |
ADMINISTRATIVO | ECHEVERRIA | TORRES | CONSTANZA DE JESUS | 18 | PERIODISTA | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 1.047.127 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE MARIA MORGADO SALDIVIA. FUNCIONARIA DESDE EL 01-12-2014 |
DIRECTIVO | FERNANDEZ | TELLO | GONZALO ALBERTO | 5 | SOCIOLOGO(A) | DIRECTOR REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | (3)(6) | PESOS | 4.770.386 | No | 01/04/2016 | 01/04/2019 | FUNCIONARIO DESDE EL 01-05-2015. NOMBRAMIENTO TITULAR A CONTAR DEL 01-04-2016. |
TÉCNICO | FIGUEROA | ESCOBAR | FABIOLA ALEJANDRA | 11 | TECNICO EN TURISMO Y HOTELERIA | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR AYSEN | AYSEN | (2)(6) | PESOS | 1.566.160 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE JAIME ENRIQUE REYES CORTES. FUNCIONARIA DESDE EL 01-04-2012 |
DIRECTIVO | GOMEZ | SANCHEZ | EDUARDO ANTONIO | 5 | BIOLOGO MARINO | DIRECTOR REGIONAL DE LOS LAGOS (TYP) | LOS LAGOS | (6)(3) | PESOS | 4.141.317 | No | 11/07/2016 | 30/04/2017 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | GOMEZ | SANCHEZ | EDUARDO ANTONIO | 5 | BIOLOGO MARINO | DIRECTOR REGIONAL DE LOS LAGOS | LOS LAGOS | (3)(6) | PESOS | 4.047.008 | No | 01/05/2017 | 01/05/2020 | NOMBRAMIENTO TITULAR |
DIRECTIVO | GUTIERREZ | ARAQUE | MARIA JOSE | 4 | ABOGADO(A) | FISCAL (TYP) | DIRECCION NACIONAL | -3 | PESOS | 4.622.700 | No | 23/05/2016 | 30/04/2017 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL |
DIRECTIVO | GUTIERREZ | ARAQUE | MARIA JOSE | 4 | ABOGADO(A) | FISCAL | DIRECCION NACIONAL | -3 | PESOS | 4.564.482 | No | 01/05/2017 | 01/05/2020 | NOMBRAMIENTO TITULAR |
ADMINISTRATIVO | GUTIERREZ | PARRA | FABIOLA CRISTINA | 15 | PROFESOR EDUCACION BASICA | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 1.306.154 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE ELIZABETH DEL PILAR BAEZA OPAZO. FUNCIONARIA DESDE EL 01-01-2015 |
ADMINISTRATIVO | GUZMAN | SAAVEDRA | FLAMINIO ANDRES | 12 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ENCARGADO SUBUNIDAD DE SERVICIOS GENERALES | DIRECCION NACIONAL | -1 | PESOS | 880.655 | Si | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE JOSE REYES DONOSO. FUNCIONARIO DESDE EL 01-01-2010 |
ADMINISTRATIVO | ILLANES | MAÑIL | ELIZABETH DE LOURDES | 18 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE SUBUNIDAD DE PERSONAL | DIRECCION NACIONAL | -2 | PESOS | 653.600 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE CIRO OYARZO BARRIENTOS. FUNCIONARIA DESDE EL 01-01-2010 |
ADMINISTRATIVO | JORQUERA | REYES | DENISSE LUCIA | 14 | SECRETARIO(A) EJECUTIVO(A) | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | -2 | PESOS | 810.370 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE LELIA LEONOR MANTEROLA CORTES. FUNCIONARIA DESDE EL 01-04-2005 |
PROFESIONAL | LARA | VALENZUELA | PATRICIA | 9 | CONTADOR(A) AUDITOR(A) | ENCARGADO/A ADMINISTRATIVO DR DE BIOBIO | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 2.338.325 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 01-09-1998. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
PROFESIONAL | MELO | MELO | RICARDO MAURICIO | 11 | INGENIERO EJEC. ADMNISTRACION TURISTICA | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE | MAULE | -2 | PESOS | 1.810.833 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE SERGIO NANJARI. FUNCIONARIO DESDE EL 08-04-2013 |
PROFESIONAL | MONTENEGRO | GALLARDO | MILENE ANDREA | 14 | PUBLICISTA | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | (2)(6) | PESOS | 1.787.159 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE JORGE ESPINOZA BUSTOS. FUNCIONARIA DESDE EL 01-08-2014 |
PROFESIONAL | MORALES | FERRARO | ANA MARIA | 6 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | ANALISTA SUBUNIDAD DE PLANIFICACION, DESARROLLO Y CONTROL | DIRECCION NACIONAL | -2 | PESOS | 2.866.294 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 01-06-1986. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
ADMINISTRATIVO | MOREIRA | GUZMAN | SANDRA EDITH | 14 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | ASISTENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA | ARAUCANIA | (2)(6) | PESOS | 868.249 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE PATRICIA URRUTIA OYARZUN. FUNCIONARIA DESDE EL 01-04-2008 |
PROFESIONAL | MUÑOZ | AMAYA | MARIA ELIANA | 14 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE LA ARAUCANÍA | ARAUCANIA | (2)(6) | PESOS | 1.577.736 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 09-08-1976. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
PROFESIONAL | NAVARRO | OYARZUN | PAMELA IVONNE | 7 | INGENIERO(A) COMERCIAL | ENCARGADA OFICINA LOCAL DE LOS ÁNGELES | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 2.684.130 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 01-01-1998. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
DIRECTIVO | NUÑEZ | MUÑOZ | PAOLA MACARENA | 5 | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (2)(3)(6) | PESOS | 4.226.193 | No | 15/12/2015 | 15/12/2018 | FUNCIONARIA DESDE EL 01-12-2005. NOMBRAMIENTO TYP A CONTAR DEL 01-01-2015 AL 14-12-2015 |
PROFESIONAL | OPAZO | COFRE | ALBERTO EDGARDO | 9 | DISEÑADOR(A) GRAFICO(A) PUBLICITARIO(A) | ANALISTA UNIDAD CANALES DIGITALES | DIRECCION NACIONAL | -2 | PESOS | 2.246.767 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIO DESDE EL 01-04-1981. ENCASILLADO A CONTAR DEL 23-07-2011 |
PROFESIONAL | PAJARITO | CARMONA | GRISEL SANDRA | 13 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | ENCARGADO/A ADMINISTRATIVO DR DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA | MAGALLANES | -6 | PESOS | 1.928.746 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE JOSE MANCILLA CONTRERAS. FUNCIONARIA DESDE EL 01-12-2015 |
ADMINISTRATIVO | PASTENE | DIAZ | YESSENIA NICOLE | 14 | LICENCIA ENSEÑANZA MEDIA | ASISTENTE DIRECCIÓN REGIONAL DE O�HIGGINS | O'HIGGINS | -2 | PESOS | 804.857 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE JOSEFINA MUÑOZ FLORES. FUNCIONARIA DESDE EL 01-01-2013 |
PROFESIONAL | PEREZ | VILLALOBOS | LUIS HUGO | 6 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | PESOS | 3.679.383 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIO DESDE EL 01-11-1987. ENCASILLADO A CONTAR DEL 23-07-2011 |
PROFESIONAL | PICARTE | RIFFO | OLGA | 5 | ARQUITECTO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DEL BIOBIO | BIO BIO | (2)(6) | PESOS | 3.205.953 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 18-08-1980. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
TÉCNICO | PILLANCARI | GAMIN | VALERIA VERONICA | 11 | INGENIERO(A) COMERCIAL | TÉCNICO DIRECCIÓN REGIONAL DE AYSEN | AYSEN | (2)(6) | PESOS | 2.414.997 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE MAURICIO VILLALOBOS LAGOS. FUNCIONARIA DESDE EL 01-02-2012 |
DIRECTIVO | QUINTANA | VALDEBENITO | RICHARD MAURICIO | 5 | TRABAJADOR(A) SOCIAL | DIRECTOR REGIONAL DE LA ARAUCANIA | ARAUCANIA | (2)(3)(6) | PESOS | 4.176.748 | No | 15/01/2015 | 15/01/2018 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL DESDE EL 25-04-2014 |
DIRECTIVO | QUINTEROS | MUÑOZ | CAROLINA | 5 | ABOGADO(A) | DIRECTORA REGIONAL DE TARAPACA | TARAPACA | (2)(3)(6) | PESOS | 4.669.257 | No | 01/04/2015 | 01/04/2018 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL DESDE EL 28-04-2014 PRORROGADO HASTA EL 31-03-2015 |
DIRECTIVO | RAMIREZ | PEREZ | LUIS ALBERTO | 4 | INGENIERO(A) COMERCIAL | SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO | DIRECCION NACIONAL | -3 | PESOS | 4.611.729 | No | 01/03/2017 | 01/03/2020 | FUNCIONARIO DESDE EL 18-04-2016 COMO PROFESIONAL EN CALIDAD DE CONTRATA. NOMBRADO COMO TITULAR A CONTAR DEL 01-03-2017 |
DIRECTIVO | REYES | BRAVO | CAROLINA PAZ | 5 | PERIODISTA | DIRECTORA REGIONAL DEL MAULE | MAULE | (2)(3) | PESOS | 3.935.446 | No | 01/01/2015 | 01/01/2018 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL DESDE EL 25-04-2014 PRORROGADO HASTA EL 31-12-2014 |
DIRECTIVO | ROMAN | ALZERRECA | BEATRIZ | 4 | INGENIERO(A) EN GESTION TURISTICA | SUBDIRECTORA DE DESARROLLO | DIRECCION NACIONAL | (2)(3) | PESOS | 4.835.768 | No | 01/01/2016 | 01/01/2019 | NOMBRAMIENTO TRANSITORIO Y PROVISIONAL DESDE EL 01-01-2015 PRORROGADO HASTA EL 31-12-2015 |
PROFESIONAL | ROMAN | TAPIA | CAROLINA | 14 | INGENIERO EJECUCION ADM. DE EMPRESAS | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE VALPARAÍSO | VALPARAISO | -2 | PESOS | 1.485.416 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 03-01-1990. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
PROFESIONAL | RUBIO | PELLIZZARI | GINA BEATRIZ | 15 | TECNICO SUPERIOR EN TURISMO | COORDINADOR/A INFORMACIONES TURISTICAS DR ARAUCANIA | ARAUCANIA | (2)(6) | PESOS | 1.434.917 | No | 23/07/2011 | INDEFINIDA | FUNCIONARIA DESDE EL 12-06-1989. ENCASILLADA A CONTAR DEL 23-07-2011 |
DIRECTIVO | SANGUINETTI | TACHIBANA | KATRINA | 5 | PROFESOR/A DE MUSICA | DIRECTORA REGIONAL DE VALPARAISO | VALPARAISO | -3 | PESOS | 4.105.032 | No | 01/11/2015 | 01/11/2018 | FUNCIONARIA DESDE EL 28-04-2014 COMO PROFESIONAL EN CALIDAD DE CONTRATA. NOMBRADA COMO TITULAR A CONTAR DEL 01-11-2015 |
DIRECTIVO | SEPULVEDA | FAUNDEZ | RAUL ERNESTO | 4 | ABOGADO(A) | SUBDIRECTOR DE MARKETING (TYP) | DIRECCION NACIONAL | (2)(3) | PESOS | 4.641.007 | No | 22/08/2016 | 22/08/2017 | FUNCIONARIO DESDE EL 18-04-2016 COMO PROFESIONAL EN CALIDAD DE CONTRATA.SUBDIRECTOR DE MARKETING TYP DESDE EL 22-08-2016 |
ADMINISTRATIVO | VALLEJO | ALARCON | FRANCISCO JOSE | 16 | TECNICO ADM. EMPRESAS/MENCION FINANZAS | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DEL MAULE | MAULE | -2 | PESOS | 711.350 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE TERESA ZEPEDA CISTERNAS. FUNCIONARIO DESDE EL 07-11-2014 |
PROFESIONAL | VARAS | CORTÉS | CAMILA MONSERRAT | 10 | ADMINISTRADOR TURISTICO | PROFESIONAL DIRECCIÓN REGIONAL DE ARICA Y PARINACOTA | ARICA Y PARINACOTA | (2)(6) | PESOS | 2.247.049 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE MARIO CASTILLO FAUNDEZ. FUNCIONARIA DESDE EL 26-03-2015 |
ADMINISTRATIVO | VARGAS | SEPULVEDA | PATRICIA REBECA | 12 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | METROPOLITANA | -1 | PESOS | - | No | 31/01/2008 | INDEFINIDA | NO PERCIBE REMUNERACION EN SERNATUR. CONSERVA PROPIEDAD DE PLANTA. FUNCIONARIA DESDE EL 01-03-1982 | |
DIRECTIVO | VASQUEZ | ITURRA | FELIPE ANDRES | 5 | ADMINISTRADOR(A) PUBLICO(A) | DIRECTOR REGIONAL METROPOLITANA | METROPOLITANA | (2)(3) | PESOS | 3.930.709 | No | 01/01/2015 | 01/01/2018 | FUNCIONARIO DESDE EL 01-07-2012 COMO PROFESIONAL EN CALIDAD DE CONTRATA. NOMBRAMIENTO TITULAR A CONTAR DEL 01-01-2015 |
ADMINISTRATIVO | VIDAL | GUTIERREZ | WALTER ALEN | 18 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN REGIONAL DE LOS RÍOS | LOS RIOS | (2)(6) | PESOS | 1.032.947 | No | 01/01/2017 | 31/12/2017 | SUPLENCIA EXTERNA/CARGO RESERVADO DE BRENDA WILLIAMS LÓPEZ. FUNCIONARIO DESDE EL 01-05-2015 |
DIRECTIVO | YAÑEZ | SALAZAR | CLAUDIO ENRIQUE | 5 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS DE TURISMO | DIRECTOR REGIONAL DE ANTOFAGASTA | ANTOFAGASTA | (3)(6) | PESOS | 4.445.824 | No | 01/07/2015 | 01/07/2018 | FUNCIONARIO DESDE EL 01-05-2014 COMO PROFESIONAL EN CALIDAD DE CONTRATA. NOMBRADO COMO TITULAR A CONTAR DEL 01-07-2015 |